BRAZALES LOPEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de BRAZALES LOPEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAZALES LOPEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAZALES E HIJOS SA | Administrador Unico | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE BRAZALES LOPEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAZALES LOPEZ FRANCISCO
Empresa: BRAZALES E HIJOS SA
Administrador Unico
- Brazales Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 1716, I/A 16 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-23
Empresa: BRAZALES E HIJOS SA
Administrador Unico
- Brazales Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 42, S 8, H J 1716, I/A 13 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-23
Empresa: BRAZALES E HIJOS SA
Administrador Unico
- Brazales Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 54 , F 42, S 8, H J 1716, I/A 12 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-23
Empresa: BRAHISA 2007 SL
Administrador Unico
- Brazales Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 66, S 8, H J 15223, I/A 2 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-23
Información de BRAZALES LOPEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de BRAZALES LOPEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAZALES LOPEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos