BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINDUMA SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2024 | |
AGROPECUARIAS LA ZARZUELA SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2024 | |
ZENITH 2014 INVERSIONES SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | |
VICALMADA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 27/05/2013 |
VINCULACIONES DE BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA
Empresa: PROINDUMA SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Zurita Maria Victoria
- Lorente Sanchez Dulce Nombre De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632145, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: AGROPECUARIAS LA ZARZUELA SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Zurita Maria Victoria
- Lorente Sanchez Dulce Nombre De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632795, I/A 3 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: ZENITH 2014 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Bravo Zurita Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34223 , F 80, S 8, H M 615661, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: VICALMADA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Bravo Zurita Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31134 , F 10, S 8, H M 560311, I/A 1 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Información de BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO ZURITA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos