BRAVO VAZQUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de BRAVO VAZQUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRAVO VAZQUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADALASA BUS SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | |
LAINA TOUR SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | |
CLASSIC BUS SL AUTOCARES VISTA ALEGRE SL YOLCAR SL TRANSPORTE DE VIAJEROS ROSAMAR SL HERMANOS BRAVO VAZQUEZ SL Y EMDO SA UTE LEY 18 1982 | Representante | 05/12/2019 | |
FOMENTO DE INVERSIONES ALMA FIA SL | Administrador Solidario | 24/09/2015 | |
HERMANOS BRAVO VAZQUEZ SL | Administrador Solidario | 16/09/2015 | |
BRAVOCAR SL | Administrador Solidario | 15/09/2015 | |
AUTOCARES CIUDAD LINEAL SA | Administrador Solidario | 14/09/2010 |
VINCULACIONES DE BRAVO VAZQUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO VAZQUEZ MANUEL
Empresa: LAINA TOUR SL
Administrador Solidario
- Bravo Cabezuela Aroha
- Bravo Cabezuela Jose Antonio
- Bravo Marchal Vanessa
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13219 , F 161, S 8, H M 214054, I/A 4 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: RADALASA BUS SL
Administrador Solidario
- Bravo Cabezuela Aroha
- Bravo Cabezuela Jose Antonio
- Bravo Marchal Vanessa
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13237 , F 31, S 8, H M 214359, I/A 7 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: AUTOCARES CIUDAD LINEAL SA
Administrador Solidario
- Bravo Marchal Vanessa
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Antonio
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6403 , F 80, S 8, H M 104338, I/A 10 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Ger.Com.Ger
Miem.Com.Ger
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39185 , F 170, S 8, H M 696133, I/A 1 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Empresa: EUCAR SL
Administrador Solidario
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Antonio
- Bravo Vazquez Jose Luis
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7589 , F 211, S 8, H M 122783, I/A 7 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: FOMENTO DE INVERSIONES ALMA FIA SL
Administrador Solidario
- Bravo Marchal Vanessa
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Antonio
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17765 , F 26, S 8, H M 306274,20 , I/ 2 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Empresa: AUTOCARES CIUDAD LINEAL SA
Administrador Solidario
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Antonio
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6403 , F 80, S 8, H M 104338, I/A 9 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: HERMANOS BRAVO VAZQUEZ SL
Administrador Solidario
- Bravo Cabezuela Aroha
- Bravo Cabezuela Jose Antonio
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5696 , F 90, S 8, H M 93228, I/A 8 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: HERMANOS BRAVO VAZQUEZ SL
Administrador Solidario
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Antonio
- Bravo Vazquez Jose Luis
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5696 , F 90, S 8, H M 93228, I/A 8 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: BRAVOCAR SL
Administrador Solidario
- Bravo Cabezuela Aroha
- Bravo Cabezuela Jose Antonio
- Bravo Marchal Vanessa
- Bravo Vazquez Alberto
- Bravo Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6647 , F 78, S 8, H M 108199, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
VER MAS ACTOS
Información de BRAVO VAZQUEZ MANUEL
Mostramos los datos de BRAVO VAZQUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO VAZQUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos