BRAVO VALERIN INGRID GINED
Informe ejecutivo de BRAVO VALERIN INGRID GINED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAVO VALERIN INGRID GINED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEKNA DENTAL SERVICIOS DE INTERMEDIACION ODONTOLOGICOS AVANZADOS SL | Administrador Unico | 27/11/2023 |
VINCULACIONES DE BRAVO VALERIN INGRID GINED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO VALERIN INGRID GINED
Empresa: MOSCO DENT SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Valerin Ingrid Gined
- Gomez Olmedo Alba
- San Martin Olmedo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 124, S 8, H M 747361, I/A 6 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: MOSCO DENT SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Valerin Ingrid Gined
- Gomez Olmedo Alba
- San Martin Olmedo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 124, S 8, H M 747361, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Administrador Unico
- Bravo Valerin Ingrid Gined
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46023 , F 43, S 8, H M 808712, I/A 1 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: MOSCO DENT SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Valerin Ingrid Gined
- Garcia Vivar Julian
- Gomez Olmedo Alba
- San Martin Olmedo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 123, S 8, H M 747361, I/A 4 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: MOSCO DENT SL
Administrador Solidario
- Bravo Valerin Ingrid Gined
- Julian Garcia Vivar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 123, S 8, H M 747361, I/A 4 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: MOSCO DENT SL
Administrador Solidario
- Bravo Valerin Ingrid Gined
- Julian Garcia Vivar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42216 , F 123, S 8, H M 747361, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Información de BRAVO VALERIN INGRID GINED
Mostramos los datos de BRAVO VALERIN INGRID GINED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO VALERIN INGRID GINED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos