BRAVO UGARTE IÑIGO
Informe ejecutivo de BRAVO UGARTE IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRAVO UGARTE IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIAL HERMANOS BRAVO UGARTE SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
PATRIMONIAL HERMANOS BRAVO UGARTE SL | Socio Unico | 10/03/2021 | |
BRAVO LOGISTIC SL | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE BRAVO UGARTE IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO UGARTE IÑIGO
Empresa: PATRIMONIAL HERMANOS BRAVO UGARTE SL
Administrador Unico
- Bravo Ugarte Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 179, S 8, H SS 39845, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: PATRIMONIAL HERMANOS BRAVO UGARTE SL
Administrador Solidario
- Bravo Ugarte Emilio Jose
- Bravo Ugarte Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 179, S 8, H SS 39845, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: PATRIMONIAL HERMANOS BRAVO UGARTE SL
Socio Único
- Bravo Ugarte Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 179, S 8, H SS 39845, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: PATRIMONIAL HERMANOS BRAVO UGARTE SL
Administrador Solidario
- Bravo Ugarte Emilio Jose
- Bravo Ugarte Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804 , F 177, S 8, H SS 39845, I/A 1 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-20
Empresa: BRAVO LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Bravo Ugarte Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 137, S 8, H SS 23994, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-20
Empresa: BRAVO LOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Bravo Ugarte Iñigo
- Ugarte Zubeldia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 137, S 8, H SS 23994, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-20
Información de BRAVO UGARTE IÑIGO
Mostramos los datos de BRAVO UGARTE IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO UGARTE IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos