BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS
Informe ejecutivo de BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBER CUPIDITAS SL | Administrador Unico | 30/12/2011 | |
ADITAL VIA SL | Administrador Unico | 10/11/2011 | |
ADBT REFORMAS SL | Administrador Unico | 14/03/2011 |
VINCULACIONES DE BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS
Empresa: IBER CUPIDITAS SL
Administrador Unico
- Bravo Toledo Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29395 , F 90, S 8, H M 529121, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Empresa: ADITAL VIA SL
Administrador Unico
- Bravo Toledo Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26954 , F 26, S 8, H M 485682, I/A 3 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Empresa: ADBT REFORMAS SL
Administrador Unico
- Bravo Toledo Daniel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26954 , F 33, S 8, H M 485683, I/A 3 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Información de BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS
Mostramos los datos de BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO TOLEDO DANIEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos