BRAVO SALCEDO FELIPA
Informe ejecutivo de BRAVO SALCEDO FELIPA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRAVO SALCEDO FELIPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLARA SA | Administrador Unico | 12/11/2010 | 16/12/2014 |
VICUCE SL | Administrador Unico | 12/11/2010 | 11/12/2012 |
RACOVI SL | Administrador Unico | 22/11/2010 | 10/12/2012 |
RACOVI SL | Administrador Mancomunado | 22/11/2010 | |
VILLARA SA | Administrador Mancomunado | 12/11/2010 | |
VICUCE SL | Administrador Mancomunado | 12/11/2010 |
VINCULACIONES DE BRAVO SALCEDO FELIPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO SALCEDO FELIPA
Empresa: VILLARA SA
Administrador Unico
- Bravo Salcedo Felipa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 220, S 8, H M 66674, I/A 10 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: VICUCE SL
Administrador Unico
- Bravo Salcedo Felipa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22927 , F 131, S 8, H M 410624, I/A 4 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Empresa: RACOVI SL
Administrador Unico
- Bravo Salcedo Felipa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8153 , F 190, S 8, H M 131577, I/A 6 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Empresa: RACOVI SL
Administrador Unico
- Bravo Salcedo Felipa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8153 , F 190, S 8, H M 131577, I/A 5 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: RACOVI SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Salcedo Felipa
- Sabater Ayala Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8153 , F 190, S 8, H M 131577, I/A 5 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: VICUCE SL
Administrador Unico
- Bravo Salcedo Felipa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22927 , F 131, S 8, H M 410624, I/A 3 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: VICUCE SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Salcedo Felipa
- Sabater Ayala Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22927 , F 131, S 8, H M 410624, I/A 3 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: VILLARA SA
Administrador Unico
- Bravo Salcedo Felipa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 137, S 8, H M 66674, I/A 9 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: VILLARA SA
Administrador Mancomunado
- Bravo Salcedo Felipa
- Sabater Ayala Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3984 , F 137, S 8, H M 66674, I/A 9 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Información de BRAVO SALCEDO FELIPA
Mostramos los datos de BRAVO SALCEDO FELIPA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO SALCEDO FELIPA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos