BRAVO RAICH CARLES RAIMOND
Informe ejecutivo de BRAVO RAICH CARLES RAIMOND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRAVO RAICH CARLES RAIMOND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCTOPUS RIG SL | Administrador Mancomunado | 27/03/2018 | 28/12/2020 |
OCTOPUS RIG SL | Liquidador | 28/12/2020 | 28/12/2020 |
MAIL BUSTIA ANOIA SL | Administrador Solidario | 30/04/2009 | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE BRAVO RAICH CARLES RAIMOND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO RAICH CARLES RAIMOND
Empresa: OCTOPUS RIG SL
Liquidador
- Bravo Raich Carles Raimond
- Muñoz Prieto Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46341 , F 165, S 8, H B 516973, I/A 3 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: OCTOPUS RIG SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Raich Carles Raimond
- Muñoz Prieto Borja
Liquidador
- Bravo Raich Carles Raimond
- Muñoz Prieto Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46341 , F 165, S 8, H B 516973, I/A 3 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: OCTOPUS RIG SL
Administrador Mancomunado
- Bravo Raich Carles Raimond
- Muñoz Prieto Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46341 , F 162, S 8, H B 516973, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: MAIL BUSTIA ANOIA SL
Administrador Solidario
- Bravo Raich Carles Raimond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41191 , F 48, S 8, H B 382232, I/A 4 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Empresa: MAIL BUSTIA ANOIA SL
Administrador Solidario
- Bravo Raich Anna
- Bravo Raich Carles Raimond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41191 , F 44, S 8, H B 382232, I/A 1 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Información de BRAVO RAICH CARLES RAIMOND
Mostramos los datos de BRAVO RAICH CARLES RAIMOND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO RAICH CARLES RAIMOND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos