BRAVO PEREZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BRAVO PEREZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRAVO PEREZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FJX POLO TECNOLOGICO SL | Apoderado | 27/06/2024 | |
PROP INT CONSULTING BIEL SL | Apoderado | 23/07/2020 | |
SILVERWINGS ALOHA SL | Administrador Unico | 07/05/2019 | |
ESMERALDALACE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 10/10/2018 | |
SPANISH MUSTANG PROPERTIES SL | Administrador Unico | 17/08/2018 | |
CHERRY PANORAMA SL | Administrador Unico | 17/08/2018 | |
ANDALUZA DE TECNICAS Y CONTROL SL | Administrador Unico | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE BRAVO PEREZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO PEREZ JOSE MANUEL
Empresa: FJX POLO TECNOLOGICO SL
Apoderado
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182821, I/A 2 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-29
Empresa: BUNTING PLOTS SL
Liquidador
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047, L 2958, F 91, S 8, H MA 84148, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Empresa: BUNTING PLOTS SL
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047, L 2958, F 91, S 8, H MA 84148, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Empresa: PROP INT CONSULTING BIEL SL
Apoderado
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5954, L 4861, F 103, S 8, H MA156433, I/A 2 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-29
Empresa: SILVERWINGS ALOHA SL
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659, L 2570, F 57, S 8, H MA 73160, I/A 2 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-29
Empresa: ESMERALDALACE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098, L 3009, F 177, S 8, H MA 85641, I/A 3 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-29
Empresa: BUNTING PLOTS SL
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047, L 2958, F 91, S 8, H MA 84148, I/A 4 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-29
Empresa: CHERRY PANORAMA SL
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4088, L 2999, F 39, S 8, H MA 85321, I/A 7 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-29
Empresa: SPANISH MUSTANG PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982, L 2893, F 34, S 8, H MA 82231, I/A 5 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-29
Administrador Unico
- Bravo Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456, L 4363, F 148, S 8, H MA131050, I/A 4 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-29
VER MAS ACTOS
Información de BRAVO PEREZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BRAVO PEREZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO PEREZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos