BRAVO MORENO FERNANDO
Informe ejecutivo de BRAVO MORENO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAVO MORENO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCENTRONIC SA | Apoderado Mancomunado | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE BRAVO MORENO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO MORENO FERNANDO
Empresa: NET & TELLIGENT SA
Apoderado
- Bravo Moreno Fernando
- Bravo Moreno Fernando
- Echenique Gordillo Miguel
- Echenique Gordillo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15424 , F 76, S 8, H M 259021, I/A 10 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Empresa: CONCENTRONIC SA
Consejero
- Bravo Moreno Fernando
- Echenique Gordillo Miguel
- Lopez Galan Jose Luis
- Navarro Kohler Wladimiro
- Romano Montero Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21205 , F 196, S 8, H M 35979, I/A 57 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: CONCENTRONIC SA
Consejero
- Bravo Moreno Fernando
- Echenique Gordillo Miguel
- Lopez Galan Jose Luis
- Navarro Kohler Wladimiro
- Romano Montero Jaime
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21205 , F 195, S 8, H M 35979, I/A 55 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Empresa: CONCENTRONIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bravo Moreno Fernando
- Echenique Gordillo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21205 , F 194, S 8, H M 35979, I/A 54 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Información de BRAVO MORENO FERNANDO
Mostramos los datos de BRAVO MORENO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO MORENO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos