BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA
Informe ejecutivo de BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOTECH CLINICAL SL | Apoderado | 22/10/2014 | 30/10/2018 |
DENTIX HEALTH CORPORATION SL | Apoderado | 22/10/2014 | 17/10/2018 |
DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DENTAL SL | Apoderado | 22/10/2014 | 10/10/2017 |
DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SL | Apoderado | 22/10/2014 | 25/08/2017 |
DENTIX HEALTH CORPORATION SL | Apoderado Solidario | 26/06/2014 | 25/08/2017 |
NEOTECH CLINICAL SL | Apoderado Solidario | 26/06/2014 | 22/08/2017 |
DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DENTAL SL | Apoderado Solidario | 26/06/2014 | 10/08/2017 |
HERLORMU DENTAL SL | Apoderado | 06/10/2015 | 24/10/2016 |
VINCULACIONES DE BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA
Empresa: NEOTECH CLINICAL SL
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36470 , F 1, S 8, H M 576005, I/A 18 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36227 , F 117, S 8, H M 574365, I/A 19 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34627 , F 166, S 8, H M 310564, I/A 25 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31982 , F 64, S 8, H M 575519, I/A 9 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Apoderado Solidario
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31914 , F 106, S 8, H M 574365, I/A 11 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: NEOTECH CLINICAL SL
Apoderado Solidario
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32012 , F 82, S 8, H M 576005, I/A 12 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-28
Apoderado Solidario
- Bravo Escudero Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34627 , F 162, S 8, H M 310564, I/A 18 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
Empresa: HERLORMU DENTAL SL
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
- Rodriguez Partal Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26808 , F 125, S 8, H M 483093, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: DENTIX HEALTH CORPORATION SL
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
- Rodriguez Partal Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31914 , F 102, S 8, H M 574365, I/A 3 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Empresa: NEOTECH CLINICAL SL
Apoderado
- Bravo Escudero Ana-maria
- Rodriguez Partal Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32012 , F 78, S 8, H M 576005, I/A 4 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
VER MAS ACTOS
Información de BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA
Mostramos los datos de BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos