BRAVO CHILLARON SATURIO
Informe ejecutivo de BRAVO CHILLARON SATURIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRAVO CHILLARON SATURIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO ATOCHA DELICIAS SL | Administrador Unico | 09/07/2024 | |
ESTUDIO ATOCHA DELICIAS SL | Socio Unico | 09/07/2024 | |
ESTUDIO STADERA SL | Socio Unico | 22/02/2022 | |
ESTUDIO STADERA SL | Administrador Unico | 22/02/2022 | |
ESTUDIO FERROCARRIL DELICIAS SL | Socio Unico | 23/02/2018 | |
ESTUDIO FERROCARRIL DELICIAS SL | Administrador Unico | 23/02/2018 |
VINCULACIONES DE BRAVO CHILLARON SATURIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO CHILLARON SATURIO
Empresa: ESTUDIO ATOCHA DELICIAS SL
Administrador Unico
- Bravo Chillaron Saturio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752636, I/A 2 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: ESTUDIO ATOCHA DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Bravo Chillaron Saturio
- Rodrigues Torres Jesus Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752636, I/A 2 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: ESTUDIO ATOCHA DELICIAS SL
Socio Único
- Bravo Chillaron Saturio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752636, I/A 2 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: ESTUDIO STADERA SL
Administrador Unico
- Bravo Chillaron Saturio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21036 , F 155, S 8, H M 373208, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: ESTUDIO STADERA SL
Administrador Solidario
- Bravo Chillaron Saturio
- Cruzado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21036 , F 155, S 8, H M 373208, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: ESTUDIO STADERA SL
Socio Único
- Bravo Chillaron Saturio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21036 , F 155, S 8, H M 373208, I/A 4 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: ESTUDIO ATOCHA DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Bravo Chillaron Saturio
- Rodrigues Torres Jesus Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42536 , F 168, S 8, H M 752636, I/A 1 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: ESTUDIO STADERA SL
Administrador Solidario
- Bravo Chillaron Saturio
- Cruzado Martinez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21036 , F 155, S 8, H M 373208, I/A 3 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: ESTUDIO STADERA SL
Administrador Unico
- Bravo Chillaron Saturio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21036 , F 155, S 8, H M 373208, I/A 3 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: ESTUDIO FERROCARRIL DELICIAS SL
Administrador Unico
- Bravo Chillaron Saturio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37308 , F 96, S 8, H M 665277, I/A 1 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
VER MAS ACTOS
Información de BRAVO CHILLARON SATURIO
Mostramos los datos de BRAVO CHILLARON SATURIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO CHILLARON SATURIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos