BRAVO BORRERO JULIAN
Informe ejecutivo de BRAVO BORRERO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAVO BORRERO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJETS DE MARKETING DANS LES MARCHES INDUSTRIELS SL | Administrador Solidario | 02/12/2015 | |
PROYECTOS Y MONTAJES INSULARES SL | Administrador Solidario | 30/08/2010 | |
SERAMON SERVICIOS AUXILIARES DE LA INDUSTRIA SL | Administrador Solidario | 02/04/2009 | |
MIPROM ENERGIA SL | Administrador Solidario | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE BRAVO BORRERO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO BORRERO JULIAN
Administrador Solidario
- Bravo Borrero Julian
- Villanueva Alonso Manuel Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34135 , F 91, S 8, H M 614023, I/A 1 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Empresa: METANICA SA
Liquidador
- Bravo Borrero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26743 , F 31, S 8, H M 481895, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: METANICA SA
Administrador Unico
- Bravo Borrero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26743 , F 31, S 8, H M 481895, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: PROYECTOS Y MONTAJES INSULARES SL
Administrador Solidario
- Bravo Borrero Julian
- Villanueva Alonso Manuel Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 90, S 8, H GC 43534, I/A 1º (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-35
Empresa: METANICA SA
Administrador Unico
- Bravo Borrero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26743 , F 30, S 8, H M 481895, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-28
Administrador Solidario
- Bravo Borrero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 67, S 8, H AS 36106, I/A 3 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-33
Empresa: MIPROM ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Bravo Borrero Julian
- Villanueva Alonso Manuel Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3780 , F 27, S 8, H AS 39456, I/A 2 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-33
Información de BRAVO BORRERO JULIAN
Mostramos los datos de BRAVO BORRERO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO BORRERO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos