BRAVO BAUTISTA RAMON
Informe ejecutivo de BRAVO BAUTISTA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BRAVO BAUTISTA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA | Apoderado | 18/10/2012 | |
MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA | Apoderado | 14/08/2012 | |
MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA | Apoderado | 06/04/2011 | 14/08/2012 |
IRONWALL STRATEGIC SECURITY SYSTEMS SA | Apoderado | 18/06/2009 | 09/08/2012 |
IRONWALL STRATEGIC SECURITY SYSTEMS SA | Apoderado | 16/03/2010 | 09/08/2012 |
AARON FORMACION Y CONSULTORIA SA | Apoderado | 07/08/2012 | |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON SA | Apoderado | 15/04/2010 | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE BRAVO BAUTISTA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAVO BAUTISTA RAMON
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
- Bravo Bautista Ramon
- Estebaranz Feijoo Laura
- Garcia-lahiguera Cambra Fernando
- Muñoz Fernandez Luis
- Ramirez Molina Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28863 , F 202, S 8, H M 278751, I/A 45 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28863 , F 201, S 8, H M 278751, I/A 43 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26794 , F 130, S 8, H M 482808, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Empresa: AARON FORMACION Y CONSULTORIA SA
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24219 , F 112, S 8, H M 435248, I/A 9 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON SA
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
- Flores Delgado Alvaro
- Garcia-lahiguera Cambra Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 85, S 8, H LE 17866, I/A 11 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-24
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21147 , F 119, S 8, H M 278751, I/A 34 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON SA
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 85, S 8, H LE 17866, I/A 9 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-24
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26794 , F 127, S 8, H M 482808, I/A 5 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Apoderado
- Bravo Bautista Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26794 , F 126, S 8, H M 482808, I/A 2 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Información de BRAVO BAUTISTA RAMON
Mostramos los datos de BRAVO BAUTISTA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAVO BAUTISTA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos