BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA
Informe ejecutivo de BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL | Apoderado | 07/12/2017 | |
BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL | Apoderado | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA
Empresa: BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL
Apoderado
- Brau Iglesias Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 161, S 8, H V 120235, I/A 7 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-46
Empresa: BRAU INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Brau Iglesias Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9325, L 6607, F 7, S 8, H V 143700, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-46
Apoderado
- Brau Iglesias Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 159, S 8, H V 120235, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
Empresa: BRAU INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Brau Iglesias Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9325, L 6607, F 6, S 8, H V 143700, I/A 1 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-46
Información de BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA
Mostramos los datos de BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAU IGLESIAS MARIA AZUCENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos