BRASSEY JULIE ANNE
Informe ejecutivo de BRASSEY JULIE ANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRASSEY JULIE ANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRKID CONFORT SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
ESLINGA PATRIMONIAL SL | Administrador Mancomunado | 27/05/2021 | |
ATASHANAX SL | Administrador Solidario | 17/08/2020 | |
ESLINGA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2020 | |
INVERSIONES PHYSIS SL | Administrador Mancomunado | 04/06/2020 | |
INSCANNER SL | Administrador Mancomunado | 01/06/2020 | |
ESLINGA DIAGNOSTICO POR IMAGEN SL | Administrador Mancomunado | 29/05/2020 | |
ATASHANAX SL | Apoderado Mancomunado | 02/01/2019 | |
BRASSEY INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | |
NACAVI GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 17/04/2013 |
VINCULACIONES DE BRASSEY JULIE ANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRASSEY JULIE ANNE
Empresa: AIRKID CONFORT SL
Administrador Unico
- Brassey Julie Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 60, S 8, H A 92639, I/A 6 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-03
Empresa: ESLINGA PATRIMONIAL SL
Administrador Mancomunado
- Brassey Julie Anne
- Paz Brown Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 171, S 8, H A 141688, I/A 3 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-03
Empresa: ATASHANAX SL
Administrador Solidario
- Brassey Julie Anne
- Paz Brassey Maria Natasha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3811 , F 178, S 8, H A 142181, I/A 6 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-03
Empresa: ESLINGA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Mancomunado
- Brassey Julie Anne
- Paz Brown Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 161, S 8, H A 147670, I/A 6 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-03
Empresa: INVERSIONES PHYSIS SL
Administrador Mancomunado
- Brassey Julie Anne
- Paz Brown Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 218, S 8, H A 145659, I/A 6 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-03
Empresa: INSCANNER SL
Administrador Mancomunado
- Brassey Julie Anne
- Paz Brown Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 216, S 8, H A 15901, I/A 21 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-03
Empresa: ESLINGA DIAGNOSTICO POR IMAGEN SL
Administrador Mancomunado
- Brassey Julie Anne
- Paz Brown Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 177, S 8, H A 141692, I/A 5 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-03
Empresa: ATASHANAX SL
Apoderado Mancomunado
- Brassey Julie Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3811 , F 178, S 8, H A 142181, I/A 4 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-03
Empresa: BRASSEY INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Brassey Julie Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 76, S 8, H A 139150, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-03
Empresa: NACAVI GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Brassey Julie Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3681 , F 142, S 8, H A 134459, I/A 1 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-03
Información de BRASSEY JULIE ANNE
Mostramos los datos de BRASSEY JULIE ANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRASSEY JULIE ANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos