BRASO JANOHER MARC
Informe ejecutivo de BRASO JANOHER MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRASO JANOHER MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICACION DE HORNOS INDUSTRIALES Y CREMATORIOS SL | Administrador Unico | 16/10/2023 | |
HORNOS Y CREMATORIOS SL | Apoderado Solidario | 23/06/2022 | |
HORNOS ELECTRICOS Y A GAS SL | Administrador Unico | 01/08/2018 | |
SERVEI D'ASISTENCIA TECNICA EMISON SL | Administrador Unico | 29/06/2016 |
VINCULACIONES DE BRASO JANOHER MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRASO JANOHER MARC
Empresa: CATALYST INNOVEX SL
Administrador Unico
- Braso Janoher Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48868 , F 189, S 8, H B 599152, I/A 2 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-08
Empresa: HORNOS Y CREMATORIOS SL
Apoderado Solidario
- Braso Janoher Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47756 , F 74, S 8, H B 561402, I/A 3 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
Empresa: JUMP OUT OF THE BOX SL
Administrador Unico
- Braso Janoher Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46369 , F 9, S 8, H B 517773, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Administrador Unico
- Braso Janoher Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45436 , F 54, S 8, H B 487664, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-08
Información de BRASO JANOHER MARC
Mostramos los datos de BRASO JANOHER MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRASO JANOHER MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos