BRASE ARNAU MARIA DULCE
Informe ejecutivo de BRASE ARNAU MARIA DULCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRASE ARNAU MARIA DULCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA RAMOS SLP | Auditor | 22/08/2014 | |
AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI SA | Auditor Suplente | 22/08/2012 | |
JM MARIN SA | Auditor Suplente | 29/04/2011 | |
GRUPO INDUKERN SL | Auditor Suplente de Cuentas Concursal | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE BRASE ARNAU MARIA DULCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRASE ARNAU MARIA DULCE
Empresa: PALENCIA BRASE CONSULTORS 2.0 SLP
Administrador Mancomunado
- Brase Arnau Maria Dulce
- Palencia Fernandez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44999 , F 17, S 8, H B 473773, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: PALENCIA BRASE CONSULTORS 2.0 SLP
Administrador Mancomunado
- Brase Arnau Maria Dulce
- Palencia Fernandez Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44999 , F 16, S 8, H B 473773, I/A 1 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Auditor
- Brase Arnau Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41010 , F 12, S 8, H B 378039, I/A 2 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
Empresa: XAMAR SA
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
- Brase Arnau Maria Dulce
Auditor
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor Suplente
- Brase Arnau Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26421 , F 142, S 8, H B 34464, I/A 19 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-08
Empresa: TRIBANDA PICTURES SL
Auditor
- Brase Arnau Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40688 , F 113, S 8, H B 352087, I/A 11 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI SA
Auditor Suplente
- Brase Arnau Maria Dulce
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2 , F 96, S 8, H L 1200, I/A 41 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-25
Empresa: GRUPO INDUKERN SL
Auditor
Auditor Suplente
- Brase Arnau Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34682 , F 151, S 8, H B 86790, I/A 27 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Empresa: JM MARIN SA
Auditor
Auditor Suplente
- Brase Arnau Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38544 , F 106, S 8, H B 32762, I/A 32 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Empresa: GRUPO INDUKERN SL
Auditor Suplente de Cuentas Consolidado
- Brase Arnau Maria Dulce
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Auditor Suplente
- Brase Arnau Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34682 , F 149, S 8, H B 86790, I/A 23 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-08
Información de BRASE ARNAU MARIA DULCE
Mostramos los datos de BRASE ARNAU MARIA DULCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRASE ARNAU MARIA DULCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos