BRANDNER ULRICH JOHANN
Informe ejecutivo de BRANDNER ULRICH JOHANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRANDNER ULRICH JOHANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIB LABS SL | Apoderado | 01/04/2022 | |
CIB MYCASTLE SL | Administrador Unico | 10/03/2022 | |
CIB ARTWORK SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | |
CIB LABS SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2018 | |
CIB LABS SL | Apoderado | 26/05/2015 |
VINCULACIONES DE BRANDNER ULRICH JOHANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRANDNER ULRICH JOHANN
Empresa: CIB LABS SL
Apoderado
- Brandner Ulrich Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 38, S 8, H GC 49496, I/A 20 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-35
Empresa: CIB MYCASTLE SL
Administrador Unico
- Brandner Ulrich Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 88, S 8, H GC 59349, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-35
Empresa: CIB ARTWORK SL
Administrador Unico
- Brandner Ulrich Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10938, L 8216, F 26, S 8, H V 196605, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
Empresa: CIB ARTWORK SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Brandner Ulrich Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10938, L 8216, F 26, S 8, H V 196605, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
Empresa: CIB ARTWORK SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Brandner Ulrich Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10938, L 8216, F 25, S 8, H V 196605, I/A 1 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-46
Empresa: CIB LABS SL
Administrador Mancomunado
- Brandner Ulrich Johann
- Rivero Moreno Alberto
- Sapena Gil Noelia- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 113, S 8, H GC 49496, I/A 9 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-35
Empresa: CIB LABS SL
Administrador Mancomunado
- Brandner Ulrich Johann
- Sapena Gil Noelia- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 113, S 8, H GC 49496, I/A 9 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-35
Empresa: CIB LABS SL
Administrador Mancomunado
- Brandner Ulrich Johann
- Sapena Gil Noelia- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 219, S 8, H GC 49496, I/A 6 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-35
Empresa: CIB LABS SL
Administrador Mancomunado
- Brandner Ulrich Johann
- Wrage Thorsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 219, S 8, H GC 49496, I/A 6 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-35
Empresa: CIB OPEN DOCUMENT SL
Apoderado
- Brandner Ulrich Johann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 218, S 8, H GC 49496, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-35
VER MAS ACTOS
Información de BRANDNER ULRICH JOHANN
Mostramos los datos de BRANDNER ULRICH JOHANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRANDNER ULRICH JOHANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos