BRANDALISE FRANCA VANINA
Informe ejecutivo de BRANDALISE FRANCA VANINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRANDALISE FRANCA VANINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARVANALI SL | Apoderado | 22/09/2023 | |
BRANREST SL | Apoderado | 14/09/2022 |
VINCULACIONES DE BRANDALISE FRANCA VANINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRANDALISE FRANCA VANINA
Empresa: MARVANALI SL
Apoderado
- Brandalise Alicia Vivivan
- Brandalise Franca Vanina
- Brandalise Nicolas Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35253 , F 166, S 8, H M 633837, I/A 4 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: MARVANALI SL
Administrador Solidario
- Brandalise Franca Vanina
- Brandalise Gonzalez Juan Ricardo
- Brandalise Nicolas Gabriel
- Vivian Brandalise Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35253 , F 166, S 8, H M 633837, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: BRANREST SL
Apoderado
- Brandalise Franca Vanina
- Brandalise Nicolas Gabriel
- Vivian Brandalise Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41873 , F 122, S 8, H M 741586, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Empresa: MARVANALI SL
Administrador Solidario
- Brandalise Franca Vanina
- Brandalise Gonzalez Juan Ricardo
- Brandalise Nicolas Gabriel
- Vivian Brandalise Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35253 , F 163, S 8, H M 633837, I/A 1 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: VILLA DEL DIQUE SL
Administrador Solidario
- Brandalise Alicia Vivivan
- Brandalise Franca Vanina
- Brandalise Juan Ricardo
- Brandalise Nicolas Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25186 , F 119, S 8, H M 453589, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Información de BRANDALISE FRANCA VANINA
Mostramos los datos de BRANDALISE FRANCA VANINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRANDALISE FRANCA VANINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos