BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECANDSOFT INFORMATICA SRL | Liquidador | 09/01/2019 | 09/01/2019 |
TECANDSOFT INFORMATICA SRL | Socio Unico | 01/02/2016 | 09/01/2019 |
TECANDSOFT INFORMATICA SRL | Administrador Unico | 01/02/2016 | 09/01/2019 |
INFOPYME PROYECTOS INFORMATICOS SL | Administrador Mancomunado | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL
Empresa: TECANDSOFT INFORMATICA SRL
Liquidador
- Bragado Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34067 , F 157, S 8, H M 612910, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: TECANDSOFT INFORMATICA SRL
Administrador Unico
- Bragado Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34067 , F 157, S 8, H M 612910, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: TECANDSOFT INFORMATICA SRL
Administrador Unico
- Bragado Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34067 , F 157, S 8, H M 612910, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Empresa: TECANDSOFT INFORMATICA SRL
Socio Único
- Bragado Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34067 , F 157, S 8, H M 612910, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Empresa: INFOPYME PROYECTOS INFORMATICOS SLL
Administrador Mancomunado
- Amores Galisteo Antonio Jesus
- Amores Galisteo Miguel Angel
- Bragado Garcia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13847 , F 97, S 8, H M 226477, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Información de BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAGADO GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos