BRADLEY MARK WEINBERG
Informe ejecutivo de BRADLEY MARK WEINBERG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRADLEY MARK WEINBERG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEINBERG MARKETING SL | Socio Unico | 13/01/2010 | |
WEINBERG MARKETING SL | Administrador Unico | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE BRADLEY MARK WEINBERG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRADLEY MARK WEINBERG
Empresa: BEAUMONT & BERGMANN SL
Administrador Unico
- Bradley Mark Weinberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 95, S 8, H GC 44330, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-35
Empresa: BEAUMONT & BERGMANN SL
Administrador Unico
- Bradley Mark Weinberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 92, S 8, H GC 44330, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-35
Empresa: BEAUMONT & BERGMANN SL
Socio Único
- Bradley Mark Weinberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 92, S 8, H GC 44330, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-35
Empresa: WEINBERG MARKETING SL
Administrador Unico
- Bradley Mark Weinberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1948 , F 34, S 8, H GC 42762, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-35
Empresa: WEINBERG MARKETING SL
Socio Único
- Bradley Mark Weinberg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1948 , F 34, S 8, H GC 42762, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-35
Información de BRADLEY MARK WEINBERG
Mostramos los datos de BRADLEY MARK WEINBERG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRADLEY MARK WEINBERG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos