BRA SANCHEZ ANGEL
Informe ejecutivo de BRA SANCHEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRA SANCHEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE BRA BROTHERS S. XX1 SL | Administrador Unico | 07/06/2024 | |
TRANSPORTES ANTONIO ESCALZO GARCIA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2016 | |
ARCO-BRA SL | Administrador Solidario | 26/08/2014 | |
AJM MANRESA CONSULTORS SL | Administrador Unico | 09/09/2011 | |
NQA GLOBAL ASSURANCE CATALUNYA SL | Administrador Unico | 07/09/2011 | |
GRUP ARCA OLIANA SL | Administrador Unico | 18/07/2009 |
VINCULACIONES DE BRA SANCHEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRA SANCHEZ ANGEL
Empresa: THE BRA BROTHERS S. XX1 SL
Administrador Unico
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 589802, I/A 2 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: QUALSEVOL NOM ENS SERVEIX SL
Administrador Solidario
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46798 , F 182, S 8, H B 531263, I/A 4 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Empresa: QUALSEVOL NOM ENS SERVEIX SL
Administrador Solidario
- Bra Sanchez Angel
- Lopez Aguilar Cristobal
- Martos Gallardo Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46798 , F 181, S 8, H B 531263, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
Apoderado Solidario
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42619 , F 45, S 8, H B 411922, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-08
Empresa: ARCO-BRA SL
Administrador Solidario
- Arco Martin Antonio
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44449 , F 76, S 8, H B 456338, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Empresa: EMA VILATORRADA 2007 SL
Administrador Unico
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39446 , F 32, S 8, H B 345910, I/A 4 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: AJM MANRESA CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42763 , F 169, S 8, H B 411819, I/A 1 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Empresa: NQA GLOBAL ASSURANCE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42759 , F 129, S 8, H B 416132, I/A 1 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Empresa: GRUP ARCA OLIANA SL
Administrador Unico
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38284 , F 20, S 8, H B 320277, I/A 3 (18/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Empresa: EMA VILATORRADA 2007 SL
Administrador Unico
- Bra Sanchez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39446 , F 32, S 8, H B 345910, I/A 3 (18/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Información de BRA SANCHEZ ANGEL
Mostramos los datos de BRA SANCHEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRA SANCHEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos