BOZAL DE FEBRER JORGE
Informe ejecutivo de BOZAL DE FEBRER JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOZAL DE FEBRER JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA INCONTINENCE WORLD SL | Apoderado Solidario | 29/11/2016 | |
JOBOFE CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 07/11/2016 |
VINCULACIONES DE BOZAL DE FEBRER JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOZAL DE FEBRER JORGE
Empresa: BARCELONA INCONTINENCE WORLD SL
Apoderado Solidario
- Bozal De Febrer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45646 , F 10, S 8, H B 494454, I/A 2 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Empresa: JOBOFE CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Bozal De Febrer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45600 , F 37, S 8, H B 493226, I/A 2 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Empresa: ARBORA & AUSONIA SL
Apoderado
- Bozal De Febrer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 127, S 8, H B 23956, I/A 362 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Empresa: ARBORA & AUSONIA SL
Apoderado
- Bozal De Febrer Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39779 , F 159, S 8, H B 23956, I/A 332 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
Información de BOZAL DE FEBRER JORGE
Mostramos los datos de BOZAL DE FEBRER JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOZAL DE FEBRER JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos