BOZA NAVAS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BOZA NAVAS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BOZA NAVAS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PMI PRENSA Y SERVICIOS SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2013 | |
PMI PRENSA Y SERVICIOS SL | Liquidador Solidario | 09/12/2013 | 09/12/2013 |
PMI COURIER SL | Liquidador Solidario | 05/12/2013 | 05/12/2013 |
PMI COURIER SL | Administrador Solidario | 05/12/2013 | |
BERPAUAN SL | Administrador Unico | 20/07/2010 | |
MALLORCA INMEDIATO SL | Administrador Unico | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE BOZA NAVAS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOZA NAVAS JOSE MANUEL
Empresa: PMI COURIER SL
Liquidador Solidario
- Boza Navas Jose Manuel
- Pujol Canet Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 146, S 8, H PM 23734, I/A 3 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-07
Empresa: PMI COURIER SL
Administrador Solidario
- Boza Navas Jose Manuel
- Pujol Canet Bartolome
Liquidador Solidario
- Boza Navas Jose Manuel
- Pujol Canet Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 146, S 8, H PM 23734, I/A 3 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-07
Empresa: PMI PRENSA Y SERVICIOS SL
Liquidador Solidario
- Boza Navas Jose Manuel
- Pujol Canet Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 26, S 8, H PM 3429, I/A 7 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-07
Empresa: PMI PRENSA Y SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Boza Navas Jose Manuel
- Pujol Canet Bartolome
Liquidador Solidario
- Boza Navas Jose Manuel
- Pujol Canet Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 26, S 8, H PM 3429, I/A 7 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-07
Empresa: BERPAUAN SL
Administrador Unico
- Boza Navas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2256 , F 186, S 8, H PM 57268, I/A 2 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Empresa: MALLORCA INMEDIATO SL
Administrador Unico
- Boza Navas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 90, S 8, H PM 28400, I/A 9 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Información de BOZA NAVAS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BOZA NAVAS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOZA NAVAS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos