BOYLE KEVIN ROBERT
Informe ejecutivo de BOYLE KEVIN ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE BOYLE KEVIN ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOYLE KEVIN ROBERT
Empresa: COLUMBIAN CARBON SPAIN SL
Presidente
- Boyle Kevin Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 7, S 8, H S 5842, I/A 50 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-39
Empresa: COLUMBIAN CARBON SPAIN SL
Consejero
- Boyle Kevin Robert
Presidente
- Boyle Kevin Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 4, S 8, H S 5842, I/A 41 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-39
Empresa: COLUMBIAN CARBON SPAIN SL
Consejero
- Boyle Kevin Robert
Presidente
- Boyle Kevin Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 2, S 8, H S 5842, I/A 34 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-39
Información de BOYLE KEVIN ROBERT
Mostramos los datos de BOYLE KEVIN ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOYLE KEVIN ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos