BOYERAS ROIG ANTONIA
Informe ejecutivo de BOYERAS ROIG ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOYERAS ROIG ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA TANCASSA DEN LLIGAT SL | Apoderado | 19/07/2018 | |
PEDRA TENDRE SL | Apoderado | 19/07/2018 |
VINCULACIONES DE BOYERAS ROIG ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOYERAS ROIG ANTONIA
Empresa: PEDRA TENDRE SL
Apoderado
- Boyeras Roig Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 156, S 8, H PM 75397, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Empresa: SA TANCASSA DEN LLIGAT SL
Apoderado
- Boyeras Roig Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 154, S 8, H PM 75396, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-07
Empresa: PEDRA TENDRE SL
Administrador Unico
- Boyeras Roig Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 156, S 8, H PM 75397, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-07
Empresa: SA TANCASSA DEN LLIGAT SL
Administrador Unico
- Boyeras Roig Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 154, S 8, H PM 75396, I/A 3 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-07
Empresa: PEDRA TENDRE SL
Administrador Unico
- Boyeras Roig Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 155, S 8, H PM 75397, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-07
Empresa: SA TANCASSA DEN LLIGAT SL
Administrador Unico
- Boyeras Roig Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 153, S 8, H PM 75396, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-07
Información de BOYERAS ROIG ANTONIA
Mostramos los datos de BOYERAS ROIG ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOYERAS ROIG ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos