BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCLAVE EDUCATIVO EQUIPAMIENTOS INTEGRALES SA | Administrador Unico | 31/10/2013 |
VINCULACIONES DE BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA
Administrador Unico
- Boyano Castrillo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17393 , F 154, S 8, H M 298417, I/A 8 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Administrador Unico
- Boyano Castrillo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17393 , F 154, S 8, H M 298417, I/A 7 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: IDEALSKIN DIMANUEL SL
Liquidador
- Boyano Castrillo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25032 , F 151, S 8, H M 450751, I/A 4 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: IDEALSKIN DIMANUEL SL
Administrador Unico
- Boyano Castrillo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25032 , F 151, S 8, H M 450751, I/A 4 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Administrador Unico
- Boyano Castrillo Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17393 , F 153, S 8, H M 298417, I/A 6 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Información de BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA
Mostramos los datos de BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOYANO CASTRILLO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos