BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS
Informe ejecutivo de BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREAMAD JARDINERIA SL | Socio Unico | 25/05/2018 | |
AREAMAD JARDINERIA SL | Administrador Unico | 25/05/2018 |
VINCULACIONES DE BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS
Empresa: AREAMAD JARDINERIA SL
Administrador Unico
- Boville Alvarez Jorge Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27286 , F 154, S 8, H M 491610, I/A 2 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Empresa: AREAMAD JARDINERIA SL
Nuevo Socio Único
- Boville Alvarez Jorge Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27286 , F 154, S 8, H M 491610, I/A 2 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Empresa: WORTHING INVEST SL
Administrador Unico
- Boville Alvarez Jorge Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14489 , F 165, S 8, H M 239703, I/A 7 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: WORTHING INVEST SL
Administrador Unico
- Boville Alvarez Jorge Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14489 , F 164, S 8, H M 239703, I/A 6 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: WORTHING INVEST SL
Administrador Solidario
- Boville Alvarez Jorge Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14489 , F 164, S 8, H M 239703, I/A 4 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Información de BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS
Mostramos los datos de BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOVILLE ALVAREZ JORGE NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos