BOVE RAMIREZ FREDERIC
Informe ejecutivo de BOVE RAMIREZ FREDERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOVE RAMIREZ FREDERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIGGRUP 2001 SL | Administrador Solidario | 24/07/2023 | |
BOCAGI 2016 SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2022 | |
MUNTAK BIGGRUP SL | Administrador Solidario | 11/11/2019 | |
MEDITERRANEAN BIG GRUP SL | Administrador Solidario | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE BOVE RAMIREZ FREDERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOVE RAMIREZ FREDERIC
Empresa: BOVE BATALLER SL
Administrador Mancomunado
- Bataller Herranz Cristina
- Bove Ramirez Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 48, S 8, H L 33551, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-25
Empresa: BIGGRUP 2001 SL
Administrador Solidario
- Bove Ramirez Frederic
- Gili Ripolles Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 31, S 8, H L 35014, I/A 1 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-25
Empresa: BOCAGI 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Bove Ramirez Frederic
- Gili Ripolles Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 154, S 8, H L 29933, I/A 2 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-25
Empresa: BOCAGI 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Bove Ramirez Frederic
- Cano Sobrevals Oriol
- Gili Ripolles Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 154, S 8, H L 29933, I/A 2 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-25
Empresa: BOVE BATALLER SL
Administrador Mancomunado
- Bataller Herranz Cristina
- Bove Ramirez Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 40, S 8, H L 33551, I/A 1 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Empresa: HABITARIA EVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Bove Ramirez Frederic
- Gili Ripolles Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889 , F 168, S 8, H L 17251, I/A 6 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-25
Empresa: MUNTAK BIGGRUP SL
Administrador Solidario
- Bove Ramirez Frederic
- Gili Ripolles Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 45, S 8, H L 32153, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-25
Empresa: BOCAGI 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Bove Ramirez Frederic
- Cano Sobrevals Oriol
- Gili Ripolles Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 150, S 8, H L 29933, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-25
Empresa: MEDITERRANEAN BIG GRUP SL
Administrador Solidario
- Bove Ramirez Frederic
- Gili Ripolles Carlos
- Moragues Borrull Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 191, S 8, H T 40981, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-43
Información de BOVE RAMIREZ FREDERIC
Mostramos los datos de BOVE RAMIREZ FREDERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOVE RAMIREZ FREDERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos