BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE
Informe ejecutivo de BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA | Presidente | 06/07/2010 | |
CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA | Consejero Delegado | 06/07/2010 | |
CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA | Consejero | 06/07/2010 | |
ZWUARTE AREND SA | Administrador Unico | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE
Empresa: ZWUARTE AREND SA
Administrador Unico
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 133, S 8, H TF 24581, I/A 13 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-38
Empresa: CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA
Consejero Delegado
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Consejero
- Bouzin Jean Henri Nicolas
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
- Bouzin Thierry Marc Laurtent
Presidente
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 96, S 8, H TF 480, I/A 11 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Empresa: CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA
Consejero Delegado
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Consejero
- Bouzin Jean Henri Nicolas
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
- Bouzin Thierry Marc Laurtent
Presidente
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 96, S 8, H TF 480, I/A 10 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Empresa: ZWUARTE AREND SA
Administrador Unico
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 132, S 8, H TF 24581, I/A 11 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-38
Empresa: CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA
Consejero Delegado
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Consejero
- Bouzin Jean Henri Nicolas
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
- Bouzin Thierry Marc Laurtent
Presidente
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 96, S 8, H TF 480, I/A 9 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Empresa: CORPORACION AGRICOLA CANARIA SA
Administrador Unico
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 96, S 8, H TF 480, I/A 9 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-38
Empresa: ZWUARTE AREND SA
Administrador Unico
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 130, S 8, H TF 24581, I/A 10 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-38
Empresa: ZWUARTE AREND SA
Consejero Delegado Solidario
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Consejero
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Presidente
- Bouzin Jean Luc Andre Emile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 130, S 8, H TF 24581, I/A 10 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-38
Información de BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE
Mostramos los datos de BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUZIN JEAN LUC ANDRE EMILE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos