BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFYCON OBRAS Y CONTRATAS SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
CONSTRUCCIONES SERZEDO OBRAS Y CONTRATAS SL | Socio Unico | 04/07/2014 | |
CONSTRUCCIONES SERZEDO OBRAS Y CONTRATAS SL | Administrador Unico | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL
Empresa: REFYCON OBRAS Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Boullon Gomez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 220, S 8, H SC 49326, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-15
Empresa: REFYCON OBRAS Y CONTRATAS SL
Administrador Mancomunado
- Boullon Gomez Victor Manuel
- Enjamio Salgueiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 220, S 8, H SC 49326, I/A 2 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-15
Empresa: REFYCON OBRAS Y CONTRATAS SL
Administrador Mancomunado
- Boullon Gomez Victor Manuel
- Enjamio Salgueiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 216, S 8, H SC 49326, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-15
Administrador Unico
- Boullon Gomez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 138, S 8, H SC 47287, I/A 1 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-15
Socio Único
- Boullon Gomez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 138, S 8, H SC 47287, I/A 1 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-15
Información de BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOULLON GOMEZ VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos