BOUHARRAT ABDELHAFID
Informe ejecutivo de BOUHARRAT ABDELHAFID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOUHARRAT ABDELHAFID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOP MOVIL BENALMADENA SL | Administrador Unico | 29/03/2022 | |
TELECOMUNICACIONES BENALMADENA SL | Administrador Unico | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE BOUHARRAT ABDELHAFID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUHARRAT ABDELHAFID
Empresa: TOP MOVIL BENALMADENA SL
Administrador Unico
- Bouharrat Abdelhafid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6151, L 5058, F 74, S 8, H MA166409, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-29
Empresa: TELECOMUNICACIONES BENALMADENA SL
Administrador Unico
- Bouharrat Abdelhafid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5417, L 4324, F 169, S 8, H MA129140, I/A 1 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-29
Empresa: TECNICO MOVIL BENALMADENA SL
Administrador Solidario
- Aghja Naim Al
- Bouharrat Abdelhafid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5112, L 4019, F 45, S 8, H MA117244, I/A 2 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-29
Empresa: TECNICO MOVIL BENALMADENA SL
Administrador Solidario
- Aghja Naim Al
- Bouharrat Abdelhafid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5112, L 4019, F 45, S 8, H MA117244, I/A 1 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Información de BOUHARRAT ABDELHAFID
Mostramos los datos de BOUHARRAT ABDELHAFID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUHARRAT ABDELHAFID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos