BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA
Informe ejecutivo de BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 27
CARGOS DE BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULNOR GESTION SA | Consejero | 11/11/2010 | 30/01/2015 |
ROYBAL INVERSIONES MOBILIARIAS SA | Consejero | 07/04/2010 | 03/01/2014 |
BORACAY PARADISE SICAV SA | Consejero | 19/11/2012 | 28/10/2013 |
KAI GANE INVERSIONES FINANCIERAS SICAV | Consejero | 22/03/2012 | 16/10/2013 |
MOBOMI SICAV SA | Consejero | 10/03/2010 | 15/10/2013 |
CONSULBIC SICAV SA | Consejero | 26/08/2010 | 30/09/2013 |
PREVISORA INVERSIONES SA | Consejero | 03/11/2011 | 27/09/2013 |
CONSULBOLSA SICAV SA | Consejero | 31/08/2010 | 11/09/2013 |
NEMO CAPITAL SICAV | Consejero | 13/03/2012 | 06/09/2013 |
CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 20/07/2010 | 05/09/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA
Empresa: DABIFINSA SICAV SA
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
- Canales Abaitua Rafael Agustin
- Echevarria Aburto Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27668 , F 135, S 8, H M 498595, I/A 7 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: BORACAY PARADISE SICAV SA
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31404 , F 150, S 8, H M 565299, I/A 3 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24580 , F 6, S 8, H M 260779, I/A 22 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: MOBOMI SICAV SA
Auditor
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
- Canales Abaitua Rafael Agustin
- Echevarria Aburto Maria
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 51, S 8, H M 498242, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: CONSULBIC SICAV SA
Consejero
- Aza Campos Pedro
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
- Canales Abaitua Rafael Agustin
- Echevarria Aburto Maria
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 90, S 8, H M 500221, I/A 8 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: PREVISORA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Azcarate Bernaola Maria Begoña
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 207, S 8, H LO 7477, I/A 21 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-26
Empresa: CONSULBOLSA SICAV SA
Consejero
- Aza Campos Pedro
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
- Echevarria Aburto Maria
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27759 , F 40, S 8, H M 500220, I/A 9 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: NEMO CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29746 , F 36, S 8, H M 535182, I/A 4 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Empresa: CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16333 , F 219, S 8, H M 277430, I/A 24 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-28
Empresa: SALLIERCA SICAV
Auditor
Consejero
- Boudeguer Yerkovic Rosa Maria
- Canales Abaitua Rafael Agustin
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16750 , F 128, S 8, H M 286125, I/A 10 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
VER MAS ACTOS
Información de BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA
Mostramos los datos de BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUDEGUER YERKOVIC ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos