BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO
Informe ejecutivo de BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITTURREN BERRIA SL | Administrador Unico | 17/05/2018 | |
ITTURREN BERRIA SL | Socio Unico | 17/05/2018 |
VINCULACIONES DE BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO
Empresa: ITTURREN BERRIA SL
Nuevo Socio Único
- Bouco Puertolas Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 39, S 8, H SS 39816, I/A 4 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Empresa: ITTURREN BERRIA SL
Administrador Unico
- Bouco Puertolas Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 39, S 8, H SS 39816, I/A 3 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Empresa: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL
Apoderado
- Bouco Puertolas Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 127, S 8, H SS 32483, I/A 7 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Empresa: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL
Apoderado Solidario
- Amesti Cortabarria Javier
- Bouco Puertolas Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 126, S 8, H SS 32483, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Empresa: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL
Apoderado Solidario
- Amesti Cortabarria Javier
- Bouco Puertolas Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 125, S 8, H SS 32483, I/A 2 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-20
Información de BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO
Mostramos los datos de BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUCO PUERTOLAS CARLOS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos