BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF
Informe ejecutivo de BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLAS FOOD SL | Administrador Solidario | 05/08/2019 | |
CHASSE DRINK SL | Administrador Solidario | 18/09/2017 | |
KUNUZ BALEARES SL | Apoderado | 09/01/2017 | |
MARJAN 2020 SL | Administrador Unico | 15/04/2015 | |
IMPORT EXPORT BEDAYA SL | Administrador Solidario | 27/08/2014 |
VINCULACIONES DE BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF
Empresa: KUNUZ BALEARES SL
Administrador Unico
- Bouallala Amjahad Makhlouf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 105, S 8, H PM 79297, I/A 4 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-07
Empresa: ATLAS FOOD SL
Administrador Solidario
- Bouallala Amjahad Makhlouf
- El Amraoui Benhamou Allal
- Zougaghi Allal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10705, L 7986, F 101, S 8, H V 188912, I/A 1 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: CHASSE DRINK SL
Administrador Solidario
- Bouallala Amjahad Makhlouf
- Bouallala Noureddine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10332, L 7613, F 88, S 8, H V 177874, I/A 1 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-46
Empresa: KUNUZ BALEARES SL
Administrador Unico
- Bouallala Amjahad Makhlouf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 105, S 8, H PM 79297, I/A 3 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-07
Empresa: KUNUZ BALEARES SL
Apoderado
- Bouallala Amjahad Makhlouf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 218, S 8, H PM 79297, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-07
Empresa: SUPERMERCADOS MARJAN SL
Administrador Unico
- Bouallala Amjahad Makhlouf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852 , F 78, S 8, H A 144634, I/A 2 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-03
Empresa: SUPERMERCADOS MARJAN SL
Administrador Solidario
- Bouallala Amjahad Makhlouf
- Taouil Youssaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3852 , F 78, S 8, H A 144634, I/A 2 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-03
Empresa: IMPORT EXPORT BEDAYA SL
Administrador Solidario
- Bouallala Amjahad Makhlouf
- Taouil Youssaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 173, S 8, H PM 62680, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-07
Empresa: IMPORT EXPORT BEDAYA SL
Administrador Unico
- Bouallala Amjahad Makhlouf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 173, S 8, H PM 62680, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-07
Empresa: SUPERMERCADOS MARJAN SL
Administrador Solidario
- Bouallala Amjahad Makhlouf
- Taouil Youssaf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 85, S 8, H PM 69236, I/A 1 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-07
Información de BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF
Mostramos los datos de BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUALLALA AMJAHAD MAKHLOUF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos