BOU SOLSONA RAMON
Informe ejecutivo de BOU SOLSONA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE BOU SOLSONA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOU SOLSONA RAMON
Empresa: BOSATRANS SA
Administrador Unico
- Bou Solsona Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41669 , F 199, S 8, H B 392634, I/A 5 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Empresa: INMO BOEC 15 SL
Liquidador
- Bou Solsona Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 21, S 8, H B 470724, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: INMO BOEC 15 SL
Administrador Unico
- Bou Solsona Ramon
Liquidador
- Bou Solsona Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 21, S 8, H B 470724, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: BOSATRANS SA
Administrador Unico
- Bou Solsona Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41669 , F 197, S 8, H B 392634, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: BOSATRANS SA
Administrador Solidario
- Bou Solsona Ramon
- Santiveri Tora Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41669 , F 197, S 8, H B 392634, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: INMO BOEC 15 SL
Administrador Unico
- Bou Solsona Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44898 , F 21, S 8, H B 470724, I/A 1 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: UNIRECO LOGISTICA SA
Administrador Mancomunado
- Bou Solsona Ramon
- Santiveri Tora Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36943 , F 68, S 8, H B 292546, I/A 8 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
Empresa: BOSATRANS SA
Administrador Solidario
- Bou Solsona Ramon
- Santiveri Tora Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41669 , F 196, S 8, H B 392634, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Información de BOU SOLSONA RAMON
Mostramos los datos de BOU SOLSONA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOU SOLSONA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos