BOU CRESPO JOSE
Informe ejecutivo de BOU CRESPO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOU CRESPO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCIM INFORMATION SYSTEMS SL | Liquidador Solidario | 09/01/2018 | 24/08/2018 |
ALCIM INFORMATION SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 29/11/2012 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE BOU CRESPO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOU CRESPO JOSE
Empresa: ALCIM INFORMATION SYSTEMS SL
Liquidador Solidario
- Bou Crespo Jose
- Rius Clari Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9552, L 6834, F 136, S 8, H V 151312, I/A 5 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-46
Empresa: ALCIM INFORMATION SYSTEMS SL
Liquidador Solidario
- Bou Crespo Jose
- Rius Clari Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9552, L 6834, F 136, S 8, H V 151312, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: ALCIM INFORMATION SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Bou Crespo Jose
- Rius Clari Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9552, L 6834, F 136, S 8, H V 151312, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-46
Empresa: ALCIM INFORMATION SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Bou Crespo Jose
- Requena Alguero Eduardo Agustin
- Rius Clari Rafael
- Simo Piera Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9552, L 6834, F 135, S 8, H V 151312, I/A 1 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-46
Información de BOU CRESPO JOSE
Mostramos los datos de BOU CRESPO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOU CRESPO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos