BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTO CEDRO PROYECTOS INTERNACIONALES SL | Socio Unico | 09/05/2019 | 21/06/2019 |
SAVIA FINANCIACION SA | Apoderado Mancomunado | 19/09/2013 | 19/03/2014 |
VINCULACIONES DE BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER
Nuevo Socio Único
- Botin San De Sautuola O`shea Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37597 , F 90, S 8, H M 670083, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: SAVIA FINANCIACION SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31425 , F 77, S 8, H M 565729, I/A 4 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-28
Empresa: SAVIA FINANCIACION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31425 , F 71, S 8, H M 565729, I/A 1 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-28
Información de BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOTIN SAN DE SAUTUOLA O`SHEA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos