BOTEY GUARRO MARGARITA
Informe ejecutivo de BOTEY GUARRO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BOTEY GUARRO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOGUIMAR 1 SL | Administrador Unico | 31/03/2014 | 22/11/2018 |
TOGUIMAR 3 SL | Administrador Unico | 31/03/2014 | 16/08/2018 |
TOGUIMAR 2 SL | Administrador Unico | 31/03/2014 | 22/06/2018 |
VINCULACIONES DE BOTEY GUARRO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOTEY GUARRO MARGARITA
Empresa: TOGUIMAR 1 SL
Administrador Unico
- Botey Guarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 121, S 8, H B 450643, I/A 4 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Empresa: TOGUIMAR 2 SL
Administrador Unico
- Botey Guarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 129, S 8, H B 450644, I/A 4 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-08
Empresa: TOGUIMAR 3 SL
Administrador Unico
- Botey Guarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 134, S 8, H B 450645, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: TOGUIMAR 2 SL
Administrador Unico
- Botey Guarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 126, S 8, H B 450644, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: TOGUIMAR 1 SL
Administrador Unico
- Botey Guarro Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44240 , F 118, S 8, H B 450643, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Información de BOTEY GUARRO MARGARITA
Mostramos los datos de BOTEY GUARRO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOTEY GUARRO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos