BOSSER ROVIRA MIGUEL
Informe ejecutivo de BOSSER ROVIRA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE BOSSER ROVIRA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M BOSSER SA | Presidente | 25/01/2017 | |
M BOSSER SA | Consejero | 25/01/2017 | |
SSOB INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 05/04/2016 | |
INMOBILIARIA CAN ORIACH SL | Vicepresidente | 04/03/2010 | |
INMOBILIARIA CAN ORIACH SL | Consejero | 04/03/2010 |
VINCULACIONES DE BOSSER ROVIRA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSSER ROVIRA MIGUEL
Empresa: B 3 CIA DE VALORES MOBILIARIOS SA
Administrador Unico
- Bosser Rovira Miguel
Apoderado Solidario
- Bosser Rovira Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46948 , F 57, S 8, H B 536091, I/A 12 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Empresa: BOSTORSIS SL
Apoderado
- Bosser Rovira Miguel
Consejero Delegado Mancomunado
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Miquel
- Torrens Sala Maria Antonia
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 51, S 8, H B 171664, I/A 9 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-08
Empresa: BOSTORSIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Miquel
- Torrens Sala Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 51, S 8, H B 171664, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
Empresa: PACERCA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Maria Angeles
- Bosser Vidal Francisco
Secretario
Vicepresidente
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46082 , F 131, S 8, H B 76198, I/A 23 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Empresa: FABRILIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Maria Angeles
- Bosser Vidal Francisco
Secretario
Vicepresidente
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27630 , F 218, S 8, H B 76510, I/A 32 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Empresa: B 3 CIA DE VALORES MOBILIARIOS SA
Administrador Unico
- Bosser Rovira Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 116, S 8, H M 43583, I/A 10 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: CASALVI SL
Apoderado
- Boser Albanell Josefa
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Rovira Miguel
- Parejo Bosser Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29469 , F 108, S 8, H B 25603, I/A 16 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Empresa: M BOSSER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Antonio
- Bosser Torrens Miguel
Presidente
- Bosser Rovira Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24768 , F 121, S 8, H M 72341, I/A 27 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: M BOSSER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Miguel
Presidente
- Bosser Rovira Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24768 , F 121, S 8, H M 72341, I/A 27 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
Empresa: M BOSSER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bosser Rovira Francisco
- Bosser Rovira Miguel
- Bosser Torrens Miguel
Presidente
- Bosser Rovira Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24768 , F 121, S 8, H M 72341, I/A 26 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
VER MAS ACTOS
Información de BOSSER ROVIRA MIGUEL
Mostramos los datos de BOSSER ROVIRA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSSER ROVIRA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos