BOSCH ROVIRA JOAN
Informe ejecutivo de BOSCH ROVIRA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOSCH ROVIRA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS SA | Apoderado Solidario | 26/08/2016 |
VINCULACIONES DE BOSCH ROVIRA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH ROVIRA JOAN
Apoderado
- Bosch Rovira Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47566 , F 185, S 8, H B 93073, I/A 140 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Empresa: TVC MULTIMEDIA SL
Apoderado
- Bosch Rovira Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39998 , F 120, S 8, H B 184785, I/A 49 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Apoderado Solidario
- Bosch Rovira Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45270 , F 53, S 8, H B 93073, I/A 114 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: BONACUINA BOSCH ROVIRA SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Rovira Joan
- Bosch Rovira Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44849 , F 213, S 8, H B 469340, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: BONACUINA BOSCH ROVIRA SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Rovira Joan
- Bosch Rovira Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44849 , F 213, S 8, H B 469340, I/A 1 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-08
Información de BOSCH ROVIRA JOAN
Mostramos los datos de BOSCH ROVIRA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH ROVIRA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos