BOSCH GIMENO RAMON
Informe ejecutivo de BOSCH GIMENO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOSCH GIMENO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NTD CONSULTING SL | Apoderado | 08/05/2024 | |
DTN CONSULTING SL | Apoderado | 03/04/2024 |
VINCULACIONES DE BOSCH GIMENO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH GIMENO RAMON
Empresa: NTD CONSULTING SL
Apoderado
- Bosch Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11562, L 8840, F 103, S 8, H V 218143, I/A 2 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-46
Empresa: DTN CONSULTING SL
Apoderado
- Bosch Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11543, L 8821, F 123, S 8, H V 217356, I/A 2 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-46
Administrador Unico
- Bosch Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9899, L 7181, F 213, S 8, H V 163155, I/A 2 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-46
Administrador Unico
- Bosch Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9899, L 7181, F 212, S 8, H V 163155, I/A 1 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: BOSCH GIMENO SL
Administrador Unico
- Bosch Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 39, S 8, H V 122621, I/A 3 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-46
Empresa: BOSCH GIMENO SL
Administrador Solidario
- Bosch Gimeno Javier
- Bosch Gimeno Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8702, L 5989, F 39, S 8, H V 122621, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-46
Información de BOSCH GIMENO RAMON
Mostramos los datos de BOSCH GIMENO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH GIMENO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos