BOSCH COSTA ALBERT
Informe ejecutivo de BOSCH COSTA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOSCH COSTA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AC UNIVERSAL WATER SL | Apoderado | 18/02/2009 | 21/12/2015 |
AC UNIVERSAL WATER SL | Administrador Mancomunado | 06/02/2009 | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE BOSCH COSTA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH COSTA ALBERT
Empresa: AC UNIVERSAL WATER SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Costa Albert
- Jorba Sola Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 22, S 8, H B 375670, I/A 4 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Empresa: AC UNIVERSAL WATER SL
Apoderado
- Bosch Costa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 21, S 8, H B 375670, I/A 2 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-08
Empresa: AC UNIVERSAL WATER SL
Administrador Mancomunado
- Bosch Costa Albert
- Jorba Sola Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 15, S 8, H B 375670, I/A 1 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08
Información de BOSCH COSTA ALBERT
Mostramos los datos de BOSCH COSTA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH COSTA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos