BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER
Informe ejecutivo de BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTENIDOS SCORM SL | Apoderado | 11/07/2024 | |
ALMERIMATIK SA | Apoderado | 08/05/2024 | |
NASCOR SERVICIOS SOCIALES SL | Apoderado | 21/02/2024 | |
ORIOR TRAINING CENTERS SL | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | |
F3 GLOBAL INVESTMENTS SA | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | |
OCA GLOBAL DIGITAL SERVICES SL | Apoderado Solidario | 23/01/2024 | |
OCA GLOBAL CORPORATE SERVICES SA | Apoderado Solidario | 23/01/2024 | |
PALAUSIBARIS SL | Apoderado Solidario | 23/01/2024 | |
ALMERIMATIK SA | Apoderado | 19/01/2024 | |
OCA GLOBAL INVESTMENTS SL | Apoderado | 01/09/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER
Empresa: CONTENIDOS SCORM SL
Apoderado
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 70793, I/A 10 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-50
Empresa: ALMERIMATIK SA
Apoderado
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 119, S 8, H AL 1402, I/A 31 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-04
Empresa: NASCOR SERVICIOS SOCIALES SL
Apoderado
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44836 , F 14, S 8, H M 789346, I/A 6 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Apoderado Solidario
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48069 , F 98, S 8, H B 373292, I/A 34 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: ORIOR TRAINING CENTERS SL
Apoderado Solidario
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40389 , F 146, S 8, H B 366394, I/A 9 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Empresa: OCA GLOBAL DIGITAL SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48427 , F 200, S 8, H B 583524, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: OCA GLOBAL CORPORATE SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46832 , F 47, S 8, H B 524549, I/A 10 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: PALAUSIBARIS SL
Apoderado Solidario
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41930 , F 16, S 8, H B 396023, I/A 12 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: ALMERIMATIK SA
Apoderado
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 118, S 8, H AL 1402, I/A 30 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-04
Apoderado
- Bosch Canals Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38537 , F 107, S 8, H M 612439, I/A 26 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-28
VER MAS ACTOS
Información de BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER
Mostramos los datos de BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH CANALS FRANCESC XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos