BOSCH CABRE JOAN
Informe ejecutivo de BOSCH CABRE JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOSCH CABRE JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENNDER IBERIA SL | Apoderado | 07/08/2020 | 10/09/2024 |
SENNDER IBERIA SL | Apoderado | 05/09/2022 | 10/09/2024 |
SENNDER IBERIA SL | Apoderado | 10/09/2024 | |
SENNDER IBERIA SL | Apoderado | 18/11/2019 | 10/09/2024 |
SENNDER IBERIA SL | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | 10/09/2024 |
VINCULACIONES DE BOSCH CABRE JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH CABRE JOAN
Empresa: SENNDER IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Bosch Cabre Joan
Apoderado
- Avraham Amir
- Bosch Cabre Joan
- Bosch Cabre Joan
- Bosch Cabre Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 691192, I/A 17 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: SENNDER IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Bosch Cabre Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38893 , F 145, S 8, H M 691192, I/A 14 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: SENNDER IBERIA SL
Apoderado
- Awad-ratib Gomez Omar-sami
- Bosch Cabre Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38893 , F 143, S 8, H M 691192, I/A 11 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: SENNDER IBERIA SL
Apoderado
- Bosch Cabre Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38893 , F 142, S 8, H M 691192, I/A 8 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: SENNDER IBERIA SL
Apoderado
- Avraham Amir
- Baixes Perea Lluis
- Bosch Cabre Joan
- Schefenacker Alfred Nicolaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38893 , F 141, S 8, H M 691192, I/A 6 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Información de BOSCH CABRE JOAN
Mostramos los datos de BOSCH CABRE JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH CABRE JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos