BOSCH BRUGUERA ROBERT
Informe ejecutivo de BOSCH BRUGUERA ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BOSCH BRUGUERA ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RBS REAL ESTATE SANT CUGAT SL | REPR.143 RRM | 07/10/2021 | |
MIMIKIDS SL | Apoderado Solidario | 16/08/2021 | |
RBS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION SL | Administrador Solidario | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE BOSCH BRUGUERA ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH BRUGUERA ROBERT
Empresa: RBS REAL ESTATE SANT CUGAT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Bosch Bruguera Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48007 , F 183, S 8, H B 569288, I/A 1 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-08
Empresa: MIMIKIDS SL
Apoderado Solidario
- Bosch Bruguera Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47945 , F 23, S 8, H B 567095, I/A 2 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-08
Administrador Solidario
- Bosch Bruguera Robert
- Sanchez Hermoso Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47195 , F 164, S 8, H B 544319, I/A 1 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Información de BOSCH BRUGUERA ROBERT
Mostramos los datos de BOSCH BRUGUERA ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH BRUGUERA ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos