BOSCH ALBESA JAIME
Informe ejecutivo de BOSCH ALBESA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOSCH ALBESA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEDECOM SISTEMAS Y PROYECTOS SL | Apoderado | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE BOSCH ALBESA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH ALBESA JAIME
Empresa: CITY GREEN SL
Administrador Unico
- Bosch Albesa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 237, F 159, S 8, H IB 9939, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-07
Empresa: CLEVERLIGHTING SL
Administrador Unico
- Bosch Albesa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40346 , F 124, S 8, H B 364750, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: GEDECOM SISTEMAS Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Bosch Albesa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32618 , F 162, S 8, H B 211324, I/A 3 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-08
Empresa: CITY GREEN SL
Administrador Unico
- Bosch Albesa Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 237, F 157, S 8, H IB 9939, I/A 1 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-07
Información de BOSCH ALBESA JAIME
Mostramos los datos de BOSCH ALBESA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH ALBESA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos