BORT RAMBLA ELENA
Informe ejecutivo de BORT RAMBLA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BORT RAMBLA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORT RAMBLA ELENA
Empresa: ANATRAMEL LA SERIE AIE
Apoderado
- Besuievsky Glikberg Mariela
- Bort Rambla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1967 , F 119, S 8, H NA 39177, I/A 5 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-31
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bort Rambla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33578 , F 131, S 8, H M 300041, I/A 30 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Consejero
- Bort Rambla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33578 , F 131, S 8, H M 300041, I/A 29 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bort Rambla Elena
- Perez Agudo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17477 , F 223, S 8, H M 300041, I/A 24 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Consejero
- Bort Rambla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17477 , F 223, S 8, H M 300041, I/A 22 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Información de BORT RAMBLA ELENA
Mostramos los datos de BORT RAMBLA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORT RAMBLA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos