BORRERO SUAREZ SALVADOR
Informe ejecutivo de BORRERO SUAREZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRERO SUAREZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUCESORES DE VICTORIANO MARIN DE LA ROSA SL | Administrador Unico | 23/03/2023 | |
SAN ISIDRO DE BAILEN SA | Administrador Unico | 16/09/2009 |
VINCULACIONES DE BORRERO SUAREZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRERO SUAREZ SALVADOR
Administrador Unico
- Borrero Suarez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 59, S 8, H H 114, I/A 7 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-21
Empresa: SAN ISIDRO DE BAILEN SA
Administrador Unico
- Borrero Suarez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 82, S 8, H J 3461, I/A 9 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-23
Empresa: SAN ISIDRO DE BAILEN SA
Administrador Unico
- Borrero Suarez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 82, S 8, H J 3461, I/A 7 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-23
Empresa: GABINETE MERCANTIL ONUBENSE SL
Administrador Solidario
- Borrero Suarez Salvador
- Suarez Ortega Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 129, S 8, H H 612,H , I/ 4 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-21
Empresa: SAN ISIDRO DE BAILEN SA
Administrador Unico
- Borrero Suarez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 82, S 8, H J 3461, I/A 6 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-23
Empresa: SAN ISIDRO DE BAILEN SA
Administrador Unico
- Borrero Suarez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 82, S 8, H J 3461, I/A 6 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-23
Información de BORRERO SUAREZ SALVADOR
Mostramos los datos de BORRERO SUAREZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRERO SUAREZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos